14209 resultaten
Diert | 1602, 1610, 1617
Bruinvis: Alkmaar no 181, p 11
Achternamenindex
vroedschap te Alkmaar: Jacob Dierten, houtcoper te Alkmaar in 1602; 1610-02-23: herbenoemd; 1617-08-08: begraven
Diert | 1618-10-11
Bruinvis: Alkmaar no 223, p 26
Achternamenindex
Diert Anthonisz, houtcoper benoemd tot vroedschap van Alkmaar, begraven 1620-03-30
Diert | 1659-1663
Bruinvis: Alkmaar no 362, p 24
Achternamenindex
Jacob Dierten Cromhout, 1671-03-02 benoemd tot vroedschap van Alkmaar, stierf 1671-03-07 vóór zijn beediging; tussen 1659-1663: schepen
Wormer, van | 1344
Rek Hen Huis II p 382-386
Achternamenindex
uitgaven afterstallige renten van de tienden in Vriesland: Pieter van Wermer - Opmeer 40 £, - van den ersten daghe 4 £ 8sc (p 382); - van de tienden van Hensbroek 7 £ 2sc 6d, - van den ersten daghe 51 sc 6 ½ d (p 383); - van de tienden van Veenhusen, van den ersten daghe 5£ 17sc 11st (p 384), - van den ersten daghe van de tienden in Hem 4£ 12sc 2d; - van den ersten daghe van de tienden van Groetoisthusen 3£ 13sc 9d (p 386)
Deijm | 1492
Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl II dossier 144, 161, dl III dossier 241
Achternamenindex
de magistraat van 's Gravenhage had opdracht gegeven een laantje tussen het erf van Joris, Claas en Geryt Deym en dat van het St Elisabethsklooster uit te diepen; de werklieden hadden de heg op zijn erf verwijderd en daar bagger gedeponeerd; belediging van de Haagse magistraat en gijzeling volde; 1495-1496: Gerrit Deym is borg voor Jan Symonsz in den Haag; 1511-1518: sententie 1522-12-12, Geryt Deym, crediteur van Cornelie Jansdochter die met haar man Cornelis Willem Pynsz een slecht florerende wollen lakenhandel te 's Hage dreef
Dijck, van | 1464-1465
Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex
Valck van Dijk: 's graven renten te Beverwijk en Wijkambacht: "van Valck van Dijck op een stucke lants sjaers 8d, daerom hier voor 2 jaar 16d" (895 fol 9v); 1469-1470 (901 fol 11) tot en met 1498-1499 (926 fol 11): pacht 8d
Dijck, van | 1576-11-10
Bortet: Delft p 452
Achternamenindex
H Geestmeester te Delft: Joris Fransz van Dijck